猛犸新闻记者 宋迎迎
(黄久生、孟祥忠)
自新中国成立以来,河南省工会的领导班子,终于迎来首位真正的农民工副主席,虽然只是兼职。
10月13日上午,河南省工会第十四届五次全委会议在郑州召开,会议选举了省工会主席和副主席,其中,河南省人大常委会副主任王保存当选为省总工会十四届委员会主席。
上一任省总工会主席是张大卫。2013年6月,河南省人大常委会副主任张大卫任省总工会主席。2016年1月31日,河南省第十二届人民代表大会第五次会议上,因任职年龄原因,1952年10月出生的张大卫同志不再担任河南省人大常委会副主任职务。
据河南省总工会网站报道,2016年8月25日,“金秋助学”活动启动仪式上,省委副书记邓凯、省人大常委会副主任王保存、省政府副省长张维宁、省政协副主席史济春,以及省委副秘书长丁巍出席启动仪式。省总工会主席张大卫发表讲话。
值得注意的是,在本次会议选举出的工会副主席中,除了河南省人社厅副厅长刘延光,河南省国资委副主任郑伯阳等职能部门领导以外,分别还有全国劳动模范、中航工业新航平原公司高级技师孟祥忠,全国劳动模范、河南省潢川县双柳镇驻郑州农民工党支部书记黄久生,当选为省总工会兼职副主席。这也是自1949年新中国成立后,河南首次由一线技术工人和农民工兼职省总工会副主席。
一线工人和农民工成了“省工会领导”
公开报道显示,这次当选为兼职副主席的农民工黄久生,1965年出生于潢川县双柳树镇晏岗村,6岁那年,母亲去世,留下他和4岁的弟弟、2岁的妹妹。父亲靠走街串巷修盆补锅为生,十天半个月还不一定能回家一次。他和弟弟妹妹是靠着东家一口、西家一勺的百家饭长大的。
1983年,18岁的黄久生只身来到郑州打零工,从提灰搬砖的小工做起,靠着勤奋和努力,一直到现在成为中建七局第一建筑公司郑州分公司的项目经理。
2004年,他又被任命为中共双柳树镇驻郑州农民工党支部书记,数年来,为农民工讨回薪水数千万元。
个人成长起来之后,黄久生没有忘本,热心回报社会。他从1996年开始,就主动承担起赡养全镇700位孤寡老人的义务,每年拿出七八万、甚至十几万,为镇上的五保老人买米面买肉,一直坚持了20年从不间断。在2008年,他又在双柳树镇捐赠了养老院,入院孤寡老人的全部费用由他负担,为老人养老送终。
黄久生的事迹“感动中原”,被誉为“中国好人”。大家都说,黄久生就是那700多位孤寡老人的儿子。
“我给自己始终有个定位,我永远是那个晏庄村出来的农村娃,永远是那个叫黄久生的农民工”、“我要一辈子做好事,一辈子做好人”,这两句掏心窝子的话就是黄久生的真实写照。
另一位兼职副主席孟祥忠则是一位来自一线的技术工人,他1988年毕业于新乡市第一技工学校,在钳工岗位上一干就是26年间。26年间,孟祥忠用坏了近百把钳子,磨平了近千个锉刀,技术革新几十项,传帮带的青年员工中涌现出多个省部级技术能手,他编写的多本著作,成功填补了军品钳工特殊加工工艺的空白。
26年间,他从一名普通工人,逐步成长为新航集团首席技师、新乡市劳动模范、河南省技术能手。他的当选也意味着我省工会迎来首个“工人出身的副主席”。
全国总工会已有农民工副主席
猛犸新闻记者发现,农民工当选省工会副主席,虽然在我省还是头一遭,但在全国范围已有先例,如今的全国总工会副主席巨晓林就是一位农民工,而且是一位普通农民工。
巨晓林是中国中铁电气化局一公司网六段班组技术员。他曾获得全国“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等称号,2012年当选党的十八大代表,曾经参加过大秦线、京郑线等国家重点电气化铁路工程的施工。
今年1月17日,中华全国总工会十六届四次执委会上,1962年出生的农民工巨晓林,当选为中华全国总工会副主席,他是我国首位当选全总副主席的普通农民工。当时引起了轰动。
当时有评论称,增设一线工人兼职全总副主席,是正在推进的全国总工会改革试点的重要内容之一,也将为今后全国各级工会改革作出示范。
农民工和一线技工当选工会主席,看似是理所应当的事情,但近几年却在河南省、全国开了先河。这当然是一种值得称赞的进步,但同时也凸显出工会等群团组织在实际工作中,长期存在的“机关化”等问题。
去除“机关化、贵族化、脱离群众” “兼职当领导”源于中央对工会的改革
中国的工会是在中国工人运动发展的基础上诞生。在中国共产党领导下,全国总工会的历史已经有90年。
需要注意的是,新中国成立前,为维护工人阶级的利益,工会曾组织和带领工人进行各种形式的经济斗争和政治斗争,掀起了多次大罢工。建国后,全总团结带领广大职工,恢复和发展国民经济,并致力于维护职工合法权益,提高职工的思想觉悟和文化技术水平,改善和丰富职工的物质文化生活,有力地推动了社会主义革命和社会主义建设。
而随着时代的发展,工会已经逐渐成了企业、党委和政府的一个职能部门。工会的各级领导层中,基本上都是各级政府官员。猛犸新闻记者梳理后发现,各省级工会的主席基本都由省级人大、政府、政协高官担任。
实际上,作为代表工人利益的群团组织,工会的专职领导同志本身是有行政级别的,而且逐渐上升到高级公务员的序列。拿全总工会副书记来说,本身就是副部级领导。
2015年11月,中央深改组通过《全国总工会改革试点方案》,其中有一项内容就是,增强工会组织广泛性和代表性,提高领导机构中职工代表比例,在本届全总执委会委员及主席团成员中,分别提高劳模和一线职工比例,全总领导班子中增设农民工兼职副主席和挂职书记处书记。
对于改革原因,全总副主席、书记处第一书记、全国总工会改革试点工作领导小组组长李玉赋解释说,当前工会领导机构组成人员广泛性、代表性不够,直接联系和服务职工群众的工作制度不够完善,改革就是要对照全总机关存在的“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离群众现象,对症下药、标本兼治。
不仅仅是工会,共青团、妇联等群团组织中央同样也考虑在内。2015年7月公布的《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》中指出,群团工作要“选拔群众工作经验丰富、在所联系群众中威信高的同志,推荐作为群团组织主要负责人人选”,甚至明确提出:“工会、共青团、妇联负责人中基层一线代表人士的兼职比例应该适当增加。”
除此之外,《意见》中还说:“注重从企业、农村、城乡社区等基层一线选拔优秀人才充实群团干部队伍,选好配强基层群团组织负责人,更多采用兼职、聘用等方式吸引优秀社会人才加入群团工作队伍。”
也就是说,在中央看来,工会等联系基层开展工作的群团组织,本身就应该是基层的代言人,基于这个定位,在主抓工作的领导层中,逐步提高基层一线代表人士的比例,他们本身就来自基层,对于基层农民工的疾苦有着切身体会,更够更好更多发出来自基层的身影,同时也有助于根除群团组织中目前存在的“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离群众现象,真正回归为人民服务的本质。
“兼职当领导”能够干好工作吗?
答案是肯定的。拿巨晓林来说,今年9月12日至14日,全国总工会兼职副主席、中国中铁电气化局集团第一工程有限公司接触网六段四队技术员巨晓林,在全总政研室副主任的陪同下到浙江调研工会工作。
在此期间,他深入走访多地的劳动密集型企业,分别与基层基层企业的一线农民工代表面对面,了解他们的工作情况,收集工作生活中的难题,并承诺更好维护职工的权益。
而根据当时的媒体报道,农民工们显然对这位和自己出身一样的“总工会领导”更加亲切,大家都说巨晓林是“农民工的代言人”,“兼职副主席平易近人,没有距离感”、“我们都是农民工出身,有很多相似经历,有亲切感”、“希望巨副主席把我们的声音传递上去”、“我也要向他学习,干好本职工作,干出好的成绩”,这样的话语也成了基层农民工的心声。
而巨晓林也对和自己一样的一线农民工的处境十分关注,他说,当前新形势下,农民工尤其是新生代农民工的生活、需求都发生了很大变化。他要求基层工会“要对他们的生活状况和需求有更为细致的了解”。
正如他在当选后接受采访时所说:“我要做农民工的代言人,调研困难职工的诉求”。
不过,需要注意的是,工会的副主席是有专职和兼职之分的。这二者有什么区别呢?还拿全国总工会来说吧,专职副主席就是咱们所说的副部级干部,至于兼职副主席,基本上本职工作是啥还继续干啥。至于省工会,一般是正厅级。当然,这也许不影响农民工兼职副主席们开展工作。
正像巨晓林所说,虽然当选总工会副主席后,别人总以为他就变身领导了,但是他知道,自己还是一名普通的工人。在当选后,他依然没有放弃技师的本职工作,一有空就回到基层的工作岗位上。今年两会上,巨晓林提出了“正视农民工养老保险缴纳,切实维护农民工合法权益”的建议。“我在过年回老家时,询问了27个农民工,发现只有3个人缴纳了养老保险。大部分农民工对养老保险缴纳政策不了解,并且不重视养老保险的缴纳。而有些企业在与农民工签订合同时,也会规避养老保险缴纳相关事宜。这表明,农民工对国家的许多政策还是不甚明了,政府应当做好农村政策宣传工作,同时监管部门要加大监管力度,保障农民工权益。” 巨晓林说。
王保存简历:
王保存,男,1957年9月生,汉族,河南新密人,在职研究生学历,经济学硕士,1985年6月加入中国共产党,1981年7月参加工作。
1978年9月—1981年7月开封地区师范专科学校中文专业学习。
1981年7月—1985年10月郑州市教育局干部
1985年10月—1990年12月河南省劳动人事厅干部调配处,历任副主任科员、主任科员。
1990年12月—1997年10月河南省人事厅调配录用处,历任副处长、处长(其间:1991年9月—1993年7月河南大学经济专业研究生班学习,获经济学硕士学位)。
1997年10月—2001年3月鹤壁市委常委、组织部部长。
2001年3月—2003年6月河南省人事厅副厅长、党组成员(其间:2002年5月—2003年5月在许昌市驻村工作,任总队长)。
2003年6月—2005年5月商丘市委副书记。
2005年5月—2005年6月商丘市委副书记,市政府代市长、党组书记。
2005年6月—2008年3月商丘市委副书记,市政府市长、党组书记。
2008年3月—2011年4月商丘市委书记。
2011年4月—2012年1月河南省委组织部常务副部长(正厅级)。
2012年4月—2013年1月河南省委组织部常务副部长(正厅级),省直机关工作委员会委员。
2013年1月—2013年4月河南省人大常委会副主任、党组成员,省委组织部常务副部长,省直机关工作委员会委员。
2013年4月—2016年1月河南省人大常委会副主任、党组成员(其间:2014.05—2014.07国防大学第44期省部级干部国防战略研究班学习)。
2016.01—2016.10河南省人大常委会副主任、党组成员,河南省消费者协会会长。
2016.10—河南省人大常委会副主任、党组成员,省总工会主席,河南省消费者协会会长。
八届、九届河南省委委员,党的十八大代表,十一届全国人大代表。